2010-11-10: Geschäftsanschrift: Wiesbadener Weg 2a, 65812 Bad Soden am Taunus. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Dichtl, Hubert, Ramerberg, *22.03.1968, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer.
2011-04-21: Die Gesellschafterversammlung vom 16.02.2011 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 24.435,41 EUR auf 50.000,00 EUR beschlossen. Neues Stammkapital: 50.000,00 EUR.
2016-01-07: Bestellt als Geschäftsführer: Billmann, Michael Carl Bennison, Bad Soden am Taunus, *26.11.1979; Hertlein, Florian Xaver, Bad Soden am Taunus, *27.06.1981, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Dichtl, Hubert, Ramerberg, *22.03.1968; Dr. Schlenger, Christian, Bankkaufmann, Niddatal-Assenheim.
2016-07-04: Die Gesellschafterversammlung vom 21.06.2016 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung in den § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung nach Kronberg im Taunus beschlossen. Neuer Sitz: Kronberg im Taunus.
2020-03-30: Die Gesellschafterversammlung vom 23.03.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 4 und 5 (Gesellschafterversammlungl) beschlossen.