2005-03-29: Bestellt zum Geschäftsführer: Feike, Andreas, Wenden, *17.06.1964.
2006-01-02: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schellknecht, Dietmar, Schwerte, *04.07.1962.
2006-03-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Möller, Günter, Kaufmann, Schwerte- Villigst; Wiechers, Rudi, Schwerte-Villigst.
2017-01-18: Änderung der Vertretungsregelung bereits durch Beschluß vom 28.11.2000 erfolgt: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Nicht mehr Geschäftsführer: Feike, Andreas, Wenden, *17.06.1964. Bestellt als Geschäftsführer: Hidding, Hendrik, Schwerte, *08.12.1987.
2018-03-19: Nicht mehr Geschäftsführer: Hidding, Hendrik, Schwerte, *08.12.1987. Bestellt als Geschäftsführer: Hidding, Jan-Dirk, Schwerte, *11.10.1961, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Müller, Ralf, Menden, *20.02.1964. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schellknecht, Dietmar, Schwerte, *04.07.1962.