2006-12-12: Nicht mehr Geschäftsführer:; 3. Mahlow, Sven; Änderung zu Nr. 1; Familienname geändert; Geschäftsführer:; Dr. Kollowa-Mahlow, Carolin, *11.09.1963, Zeuthen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2007-03-20: Prokura: Nicht mehr Prokurist:; 1. Quabs, Mike.
2016-01-26: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Möllendorffstraße 47, 10367 Berlin
2017-05-26: Änderung zu Nr. 1: hinsichtlich des Wohnortes; Geschäftsführer: Dr. Kollowa-Mahlow, Carolin, *11.09.1963, Teltow; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: Änderung zu Nr. 2: Siudzinski, Sebastian; Prokura gemeinsam mit einem weiteren Prokuristen; 3.
Hanebuth, Katrin, *07.07.1977, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem weiteren Prokuristen; 4.
Kollowa, Magdalena, *10.06.1992, Hannover; Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; 5.
Mahlow, Sven, *01.08.1961, Teltow; Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2021-01-14: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 2. Siudzinski, Sebastian