2006-05-22: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Löwe, Claus.
2006-09-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Gengenbach, Axel, Neu Anspach, *11.10.1963.
2014-11-19: Geschäftsanschrift: Börsenstr. 2-4, 60313 Frankfurt am Main . Nicht mehr Geschäftsführer: Brötz, Wolfgang, Frankfurt am Main, *02.06.1966. Bestellt als Geschäftsführer: Korbmacher, Martin, Frankfurt am Main, *20.07.1965, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-04-30: Nicht mehr Geschäftsführer: Bierich, Robert Carl Georg Wiegand, Frankfurt am Main, *09.08.1963.
2020-07-09: Die Gesellschafterversammlung vom 14.05.2020 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung in § 2 beschlossen. Neuer Gegenstand: die Beteiligung, als Komplementär oder Kommanditist oder Gesellschafter, an Kommanditgesellschaften oder sonstigen Gesellschaften, sowie die Bereitstellung von Beratungs- und anderen Dienstleistungen an Beteiligungsunternehmen und Dritte. Bestellt als Geschäftsführer: Bierich, Robert, Frankfurt am Main, *09.08.1963, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-03-10: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Goetheplatz 1, 60313 Frankfurt am Main.