2008-01-21: Bestellt als Vorstand: Bräunlich, Michael, Stuttgart, *29.03.1963. Nicht mehr Vorstand: Oschatz, Anjöde, Hatzenbühl, *12.07.1954.
2008-08-04: Die Hauptversammlung vom 23.07.2008 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz) beschlossen. Firma geändert; nun: APM Finanz Service AG. Sitz verlegt; nun: Leonberg.
2011-06-27: Geschäftsanschrift: Riedwiesenstr. 1, 71229 Leonberg. Bestellt als Vorstand: Hanzel, Magnus, Stuttgart, *03.05.1988, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Bräunlich, Michael, Stuttgart, *29.03.1963; Kefer, Klaus Dieter, Jockgrimm, *19.01.1972.
2015-01-19: Die Hauptversammlung vom 03.12.2014 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1, 2 (Firma, Sitz) beschlossen. Firma geändert; nun: asolco finanz service AG. Sitz verlegt; nun: Stuttgart. Neue Geschäftsanschrift: Geißstraße 13, 70173 Stuttgart. Bestellt als Vorstand: Kefer, Klaus, Jockgrim, *19.01.1972, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Hanzel, Magnus, Stuttgart, *03.05.1988.Die Gesellschaft hat am 14.01.2015 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2018-01-11: Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Ist nur ein Abwickler bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Abwickler bestellt, vertreten sie gemeinsam. Bestellt als Abwickler: Kefer, Klaus Dieter, Ellwangen Jagst, *19.01.1972, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Kefer, Klaus Dieter, Ellwangen Jagst, *19.01.1972. Die Gesellschaft ist aufgelöst.
2018-02-21: Die Gesellschaft hat am 19.02.2018 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.