2008-03-25: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 28.12.2007. Gegenstand: Personalüberlassung und -vermittlung. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Strauß, Andreas, Winnenden, *14.01.1985, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt und wieder ausgeschieden als Geschäftsführer: Kefer, Klaus, Jockgrim, *19.01.1972.
2009-07-27: Die Gesellschafterversammlung vom 07.07.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 12 ( Gesellschafterbeschlüsse ) und die Einfügung von § 19 ( Erbfolge ) beschlossen.Die Paragraphen 19 bis 22 wurden zu den Paragraphen 20 bis 23.
2013-04-29: Bestellt als Geschäftsführer: Ebenhoch, Michael, Neuhausen auf den Fildern, *04.09.1970; Kefer, Klaus, Jockgrim, *19.01.1972, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Strauß, Andreas, Winnenden, *14.01.1985. Erteilt Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Palat, Sandra, geb. Zschau, Altbach, *18.01.1981.
2013-12-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Ebenhoch, Michael, Neuhausen auf den Fildern, *04.09.1970.
2014-10-22: Die Gesellschafterversammlung vom 15.09.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) beschlossen. Firma geändert; nun: asolco work GmbH.
2016-01-18: Bestellt als Geschäftsführerin: Palat, Sandra, Weinstadt, *18.01.1981, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-02-28: Nicht mehr Geschäftsführerin: Palat, Sandra, Weinstadt, *18.01.1981.