2015-06-09: Firma: ass-Postlogistik GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Rudolf-Mosse-Straße 2, 14197 Berlin; Gegenstand: Postdienstleistungen, Postbring- und -abholservice, Frankierservice, Postkonsolidierung; Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: 1.
Drabsch, Jacqueline, *28.02.1971, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 31.03.2015
2016-05-24: Gegenstand: Postdienstleistungen, Postbring- und -abholservice, Frankierservice, Postkonsolidierung und Transport; Geschäftsführer: 2.
Heuchert, Bärbel, *24.01.1944, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.03.2016 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3
2016-06-14: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Drabsch, Jacqueline; Geschäftsführer: 3.
Weil, Stefan, *27.03.1981, Schönefeld; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2017-02-16: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Wolfener Straße 32 - 34, 12681 Berlin; Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Weil, Stefan; Geschäftsführer: 4.
Kawretzke, Birka, *21.06.1978, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2018-08-03: Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Kawretzke, Birka; Geschäftsführer: 5.
Spitzer, Steve, *13.04.1984, Berlin
2022-03-28: Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Spitzer, Steve