2007-08-06: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 16.07.2007. Gegenstand: Die Vermittlung des Abschlusses von Versicherungsverträgen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Schwend, Sabine, Stuttgart, *27.08.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-06-02: Die Gesellschafterversammlung vom 29.04.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 (Firma) und § 2 Abs. 1 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. Firma geändert; nun: aversa Beratungs-GmbH. Geschäftsanschrift: Epplestraße 48, 70597 Stuttgart. Gegenstand geändert; nun: die Vermittlung des Abschlusses von Versicherungsverträgen sowie die Unternehmensberatung.
2019-03-19: Die Gesellschafterversammlung vom 14.02.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 beschlossen. Sitz verlegt; nun: Leinfelden-Echterdingen. Neue Geschäftsanschrift: Enzianstraße 7, 70771 Leinfelden-Echterdingen.
2021-06-04: Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Schwend, Sabine, Leinfelden-Echterdingen, *27.08.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.