2007-01-12: Die Hauptversammlung vom 06.12.2006 hat die Änderung des § 1 (Firma und Sitz) der Satzung beschlossen. Sitz verlegt, nun: Neuer Sitz: Nürnberg.
2008-10-31: Ausgeschieden: Vorstand: Prof. Dr. Hofweber, Peter, Nürnberg, *18.03.1956.
2010-12-03: Bestellt: Vorstand: Prof. Dr. Langenbach, Christian, Nürnberg, *21.06.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-12-02: Beim Amtsgericht Nürnberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2020-01-16: Personendaten geändert, nun: Vorstand: Prof. Dr. Lösel, Walter, Röthenbach, *20.12.1961, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.