2009-11-19: Sitz der Firma: Geschäftsanschrift:; Weg am Denkmal 7, 22844 Norderstedt Vorstand: Geschäftsführer:; 2. Zinser, Martin, *30.04.1976, Seevetal OT Fleestedt; mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten.
2018-06-14: Ist ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Liquidatoren bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Liquidatoren vertreten. Änderung zu Nr. 1: Liquidator: Ullmann, Sven, *02.08.1966, Norderstedt; Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Zinser, Martin; Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.05.2018 ist die Gesellschaft aufgelöst.
2020-01-13: Die Liquidation ist beendet.
Die Firma ist erloschen.