2019-06-18: Firma: aware THE PLATFORM GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Leipziger Straße 56, 10117 Berlin; Gegenstand: Die Organisation von Veranstaltungen und das Betreiben einer Online-Plattform sowie Tätigkeiten im Bereich Marketing. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: 1.
Horzetzky, Daniel, *16.09.1982, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: 1.
Schrum, Lena Marie, *10.01.1991, Berlin; Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 25.04.2019
2020-01-13: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Danziger Straße 49, 10435 Berlin; Geschäftsführer: 2.
Schrum, Lena Marie, *10.01.1991, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Schrum, Lena Marie
2020-05-20: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Horzetzky, Daniel
2021-04-08: Geschäftsführer: 3.
Fischer, Kim Natalie, *20.10.1980, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2021-04-27: Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.04.2021 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 7 .
2021-07-22: Stamm- bzw. Grundkapital: 26.316,00 EUR; Änderung zu Nr. 2: Änderung der Vertretungsbefugnis; Geschäftsführer: Schrum, Lena Marie; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; Änderung zu Nr. 3: Änderung der Vertretungsbefugnis; Geschäftsführer: Fischer, Kim Natalie; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.06.2021 ist das Stammkapital um 1.316,00 EUR auf 26.316,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag neu gefasst, insbesondere geändert in § 2 , § 3 (Stammkapital) und § 6 (Vertretung).