2017-11-28: Die Gesellschafterversammlung vom 23.11.2017 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2018-02-06: Bestellt als Geschäftsführer: Wangart, Konrad, Merzhausen, *16.11.1984; Wangart, Moritz, Freiburg im Breisgau, *17.02.1986, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Wangart, Margit, geb. Finkbeiner, Au, *30.04.1958; Wangart, Christian, Au, *28.12.1956.