2007-05-29: Bestellt als Vorstand: Wassmer, Maik, Freiburg im Breisgau, *26.07.1969.
2007-10-01: Die Zusammensetzung der Personen der Aufsichtratsmitglieder hat sich geändert. Eine neue Aufsichtsratsliste wurde dem Registergericht eingereicht.
2008-03-03: Nicht mehr Vorstand: Seidelmann, Harald, Breisach am Rhein, *09.11.1946.
2009-02-23: Die Gesellschaft hat am 19.02.2009 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2011-04-11: Die Gesellschaft hat am 01.04.2011 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2013-05-06: Die Hauptversammlung vom 11.04.2013 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. Gegenstand geändert; nun: Die Beteiligung als persönlich haftende und geschäftsführende Gesellschafterin an der badenova AG & Co. KG.
2015-12-07: Prokura erloschen: Apfel, Bernhard, Emmendingen, *07.01.1952. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Fischer, Lars, Freiburg im Breisgau, *21.09.1974; Lütkemeier-Schmitz, Jutta, Gundelfingen, *17.10.1962.
2017-05-24: Die Hauptversammlung vom 09.05.2017 hat die Änderung der Satzung in § 9 beschlossen.
2017-10-26: Die Gesellschaft hat am 25.10.2017 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2018-01-22: Personenbezogene Daten geändert bei Vorstand: Nikolay, Mathias, Feldberg, *21.02.1955; Dr. Radensleben, Thorsten, Gundelfingen, *11.11.1962.
2018-02-19: Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Gesellschaft hat am 16.02.2018 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2018-04-17: Die Gesellschaft hat am 16.04.2018 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2018-10-02: Die Gesellschaft hat am 01.10.2018 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2020-08-10: Nicht mehr Vorstand: Wassmer, Maik, Freiburg im Breisgau, *26.07.1969.
2021-07-02: Bestellt als Vorstand: Hellebrand, Hans-Martin, Bad Homburg v. d. Höhe, *27.11.1980; Hölscher, Heinz-Werner, Osnabrück, *25.09.1974.
2021-08-19: Personenbezogene Daten geändert bei Vorstand: Hellebrand, Hans-Martin, Freiburg im Breisgau, *27.11.1980.
2022-03-09: Nicht mehr Vorstand: Nikolay, Theo Mathias, Feldberg im Schwarzwald, *21.02.1955; Dr. Radensleben, Thorsten, Gundelfingen, *11.11.1962.
2022-03-28: Personenbezogene Daten geändert bei Vorstand: Hölscher, Heinz-Werner, Freiburg, *25.09.1974.
2022-03-28: Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Gesellschaft hat am 23.03.2022 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.