2014-02-10: Firma: barefoot living GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Saarbrücker Straße 36, 10405 Berlin; Gegenstand: Der Handel mit Einrichtungsgegenständen und Accessoires aller Art und die Gestaltung und Ausstattung von Hotel- und Gastronomiebetrieben. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: 1.
Dr. Haag, Gerald Gunnar, *07.06.1963, Genova/Spanien; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; Geschäftsführer: 2.
Zickler, Thomas, *01.05.1964, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 14.01.2014
2015-07-24: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Dr. Haag, Gerald Gunnar; Geschäftsführer: 3.
Graf, Marcel, *25.04.1986, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2016-02-05: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Winsstraße 53, 10405 Berlin
2016-08-16: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Zickler, Thomas; Geschäftsführer: 4.
Specht, Christian, *20.03.1982, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2016-10-06: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Graf, Marcel
2017-02-10: Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Specht, Christian; Geschäftsführer: 5.
Schweiger, Florian, *17.03.1961, Weilheim; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2017-07-27: Geschäftsführer: 6.
Schweiger, Tilman Valentin, *19.12.1963, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2018-04-23: Stamm- bzw. Grundkapital: 325.000,00 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.02.2018 ist das Stammkapital um 300.000 EUR auf 325.000 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in Nr. 5 , Nr. 11 (Vertretung) sowie durch Streichung von Nr. 23.
2019-03-11: Stamm- bzw. Grundkapital: 605.000,00 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.02.2019 ist das Stammkapital um 280.000,00 EUR auf 605.000,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in Ziff. 5 , 9 (Gesellschafterbeschlüsse) und 17 (Einziehung). Ziff. 6 (Nebenleistungspflichten) entfällt und lautet nunmehr "freibleibend".
2019-11-19: Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Schweiger, Florian
2022-01-06: Vertretungsregelung: Ist ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Liquidatoren oder durch einen Liquidator in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Schweiger, Tilman Valentin; Liquidator: 7.
Schweiger, Florian Christoph, *17.03.1961, Weilheim i. OB; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Kraus, Ursula; Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist aufgelöst.