2010-01-08: Die Gesellschafterversammlung vom 7. Dezember 2009 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Rechtsform, Firma und Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung nach Burbach beschlossen. Burbach. Geschäftsanschrift: Hoorwaldstraße 42, 57299 Burbach.
2019-08-14: Einzelprokura: Jeschke, Thomas Michael, Wilnsdorf, *05.07.1964;Neuer Nachnahme der Einzelprokuristin: Marburger, Ute, Siegen, *21.05.1968.
2021-09-27: Bestellt als Geschäftsführer: Schierbaum, Torsten, Wenden, *30.01.1976, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-12-08: Prokura erloschen: Jeschke, Thomas Michael, Wilnsdorf, *05.07.1964.
2022-03-11: Einzelprokura: Gerlach, Patrick Alexander Heinz, Siegen, *15.04.1971.