2017-05-03: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 06.03.2017. Geschäftsanschrift: Erika-Mann-Straße 11, 80636 München. Gegenstand des Unternehmens: Entwicklung und Durchführung von Bau- und Immobilienprojekten. Stammkapital: 57.500,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Antesberger, Thomas, München, *05.01.1987; Dr. Maier, Christoph, Türkenfeld, *10.07.1969; Ostermair, Markus, Vaterstetten-Neufarn, *25.06.1978.
2017-11-03: Die Gesellschafterversammlung vom 25.09.2017 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 5.000,00 EUR und die Änderung des § 3 der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 62.500,00 EUR.
2022-01-18: Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Liquidatoren oder durch einen Liquidator gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geändert, nun: Liquidator: Antesberger, Thomas, München, *05.01.1987. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Maier, Christoph, Türkenfeld, *10.07.1969; Ostermair, Markus, Vaterstetten-Neufarn, *25.06.1978. Die Gesellschaft ist aufgelöst.