2011-05-30: Geschäftsanschrift: Eisenbahnstraße 17, 88255 Baienfurt. Vertretungsbefugnis und personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Podiebrad, Andreas, Schlier, *31.08.1966. Bestellt als Geschäftsführer: Mozoni-Frosconi, Joachim, Untergruppenbach, *30.06.1958.
2012-05-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Mozoni-Frosconi, Joachim, Untergruppenbach, *30.06.1958.
2013-06-18: Bestellt als Geschäftsführer: Leiner, Andreas, Gaggenau, *28.01.1965.
2015-02-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Leiner, Andreas, Gaggenau, *28.01.1965; Podiebrad, Andreas, Schlier, *31.08.1966. Bestellt als Geschäftsführer: Handtmann, Thomas, Biberach an der Riß, *22.03.1953, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Podiebrad, Christian, Ravensburg.
2017-06-08: Bestellt als Geschäftsführer: Walther, Armin, Kaufbeuren, *12.12.1966. Nicht mehr Geschäftsführer: Handtmann, Thomas, Biberach an der Riß, *22.03.1953.
2017-06-21: Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt bei Geschäftsführer: Walther, Armin, Kaufbeuren, *12.09.1966.
2017-09-21: Die Gesellschafterversammlung vom 05.09.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) beschlossen. Firma geändert; nun: A-Punkt Automation GmbH. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Walther, Armin, Kaufbeuren, *12.09.1966, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-11-16: Die Gesellschafterversammlung vom 02.11.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) beschlossen. Firma geändert; nun: bavius technologie gmbh.
2018-12-28: Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Walther, Armin, Kaufbeuren, *12.09.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-12-17: Einzelprokura: Wiens, Johannes, Bad Waldsee, *15.08.1978.