2005-04-01: Die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2004 hat die Änderung der §§ 4 (Stammkapital) und 8 (Gesellschafterversammlung) der Satzung beschlossen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Lechner, Ulrike, geb. Frühauf, Neustadt, *26.04.1972. Bestellt Geschäftsführer: Lechner, Claus, Neustadt, *21.08.1959, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-01-02: d.Aisch. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Wilhelmstr. 13 a, 91413 Neustadt a.d. Aisch.
2014-09-05: d. Aisch.Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Hampfergrundweg 2, 91413 Neustadt a.d. Aisch.