2012-12-17: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 28.11.2012. Geschäftsanschrift: In Breiten 6, 78589 Dürbheim. Gegenstand: Planung und Bau sowie Betriebsführung von Photovoltaikanlagen, Windkraftanlagen oder anderen Anlagen zur Erzeugung und Speicherung von regenerativen Energien. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Ackermann, Reiner, Denkingen, *27.09.1955; Specker, Helmut, Mahlstetten, *03.07.1958, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-04-11: Die Gesellschafterversammlung vom 03.04.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Rietheim-Weilheim. Neue Geschäftsanschrift: Hinteres Öschle 8, 78604 Rietheim-Weilheim.
2016-03-16: Die Gesellschafterversammlung vom 03.03.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Mahlstetten. Neue Geschäftsanschrift: Hintere Dorfstraße 20, 78601 Mahlstetten. Nicht mehr Geschäftsführer: Ackermann, Reiner, Denkingen, *27.09.1955.