2006-10-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Urban, Michael, Oberhausen, *19.02.1955. Neu bestellt als Geschäftsführer: Baumann, Andreas, Oberhausen, *24.09.1963; Scholl, Bernd, Oberhausen, *27.04.1972, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-06-21: Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 Ziff. 3 (Geschäftsführung und Vertretung), § 7 Ziff. 8 (Gesellschafterversammlung), § 9 (Ergebnisverwendung) und § 18 Ziff.1 (Abfindung) beschlossen. Geschäftsanschrift: Max-Planck-Ring 56, 46049 Oberhausen. Nicht mehr Geschäftsführer: Gluth, Holger, Berlin, *29.06.1960. Bestellt als Geschäftsführer: Berger, Markus, Oberhausen, *31.10.1983; Fröhlich, Pamela, Oberhausen, *31.07.1981; Rautner, Jens, Hünxe, *22.09.1975, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-11-21: Änderung zur Geschäftsanschrift: Max-Planck-Ring 62 a, 46049 Oberhausen.
2014-06-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Fröhlich, Pamela, Oberhausen, *31.07.1981.
2017-01-03: Die Gesellschafterversammlung vom 30.11.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 , § 7 (Gesellschafterversammlung) und § 9 (Ergebnisverwendung) beschlossen.