2007-08-01: Die Gesellschafterversammlung vom 09.07.2007 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) und 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. Neue Firma: Aichinger Edelstahl GmbH.
2009-04-21: Die Gesellschafterversammlung vom 19.03.2009 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 475.000,00 EUR und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Großbärnbacher Str. 7, 94253 Bischofsmais. Neues Stammkapital: 500.000,00 EUR.
2011-12-16: Die Gesellschafterversammlung vom 16.11.2011 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 500.000,00 EUR und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 1.000.000,00 EUR.
2016-01-21: Die Gesellschafterversammlung vom 08.12.2015 hat die Änderung des § 1 der Satzung beschlossen. Neue Firma: birkenstahl GmbH.
2020-01-16: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schumacher, Norbert, Leinburg, *22.08.1952. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Serfort, Lutz, Nürnberg, *23.10.1961.
2021-07-07: Bestellt: Geschäftsführer: Mühlbauer, Norbert, Achslach, *01.09.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.