2006-10-27: bon Optic Vertriebsgesellschaft mbH, Lübeck. Prokura: Meiners, Louise, *10.02.1961, Osterholz-Scharmbeck; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen. Rüdiger, Stefan, *02.10.1974, Bad Schwartau; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen.
2007-11-30: Kapital: 30.000,00 EUR. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.10.2007 ist das Stammkapital von 50.000,00 DM auf 25.564,59 EUR umgestellt und um 4.435,41 EUR auf 30.000,00 EUR erhöht worden unter Änderung des § 4 (Stammkapital, Stammeinlagen) des Gesellschaftsvertrages. Der Gesellschaftsvertrag wurde ferner insgesamt neu gefasst..
2010-08-27: Geschäftsanschrift: Stellmacherstraße 14, 23556 Lübeck. Änderung zu Nr. 1: Ergänzung des Geburtsdatums: Geschäftsführer: Kaber, Hans Jochen, *16.02.1946, Hamberge, mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten, mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen. Prokura: Nicht mehr Prokurist: 2. Rüdiger, Stefan. 3. Köhler, Thomas, *04.12.1973, Hamburg. Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen..
2015-07-09: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 3. Köhler, Thomas
2017-03-23: Prokura: 4. Claußnitzer, Hannes, *03.06.1981, Lübeck; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer