2014-08-25: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Burhop, Gernold; Geschäftsführer: 2.
Burhop, Lars, *01.05.1973, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Burhop, Lars; 3.
Burhop, Gernold, *19.09.1948, Elmenhorst/Lichtenhagen; Einzelprokura; Änderung zu Nr. 2: Burhop, Waltraut, geb. Lungershausen, *13.05.1950, Elmenhorst/Lichtenhagen; Einzelprokura; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.08.2014 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 11 (Gesellschafterbeschlüsse).
2021-01-07: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Burhop, Lars; Geschäftsführer: 3.
Schubert, Jörn, *06.06.1976, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 2. Burhop, Waltraut, geb. Lungershausen; 4.
Burhop, Lars, *01.05.1973, Berlin; Einzelprokura; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.12.2020 ist der Gesellschaftsvertrag neu gefasst.