2010-05-06: Geschäftsanschrift: Blumenstr. 42, 42549 Velbert. Nach Änderung des Familiennamens durch Heirat Geschäftsführer: von Oldenburg, Anne, geb. Heinz, Velbert, *03.01.1965, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-06-21: Änderung zur Geschäftsanschrift: Auf der Schönauer Höhe 5, 52072 Aachen. Nicht mehr Geschäftsführer: von Oldenburg, Anne, Velbert, *03.01.1965. Bestellt als Geschäftsführer: Dölle, Andrea, Aachen, *06.05.1991, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.