2008-01-08: Forst). Die Gesellschafterversammlung vom 20.12.2007 hat die Satzung neu gefasst.
2010-03-16: Forst.Die Gesellschafterversammlung vom 22.02.2010 hat die Änderung des § 1 Nr. 2 (Sitz) der Satzung beschlossen. Sitz verlegt, nun: Neuer Sitz: Michelau. Geschäftsanschrift: Landwehrstr. 32., 96247 Michelau.
2011-04-14: Bestellt: Geschäftsführer: Beier, Kurt, Marktzeuln, *13.11.1950, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-01-14: Bestellt: Geschäftsführer: Beier, Jan, Michelau, *30.03.1974, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.