2014-11-14: Firma: bulwiengesa appraisal GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Wallstraße 61, 10179 Berlin; Gegenstand: Die Bewertung von Immobilien, auch im Rahmen von Projektentwicklungsvorhaben. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: 1.
Carstensen, Sven, *23.05.1973, Potsdam; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 2.
Koschny, Ralf-Peter, *25.01.1961, Hamburg; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: 1.
Fröba, Ralf, *27.06.1977, München; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 10.09.2014
2017-11-17: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Koschny, Ralf-Peter; Geschäftsführer: 3.
Fröba, Ralf, *27.06.1977, München; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: 2.
Badmann, Marcus, *20.10.1969, Hadamar; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer; Nicht mehr Prokurist: 1. Fröba, Ralf
2019-03-12: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Fröba, Ralf; Geschäftsführer: 4.
Badmann, Marcus, *20.10.1969, Hadamar; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 2. Badmann, Marcus
2021-03-03: Prokura: 3.
Becker, Peer, *21.07.1985, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer