2005-07-06: Nach Änderung des Familiennamens infolge Eheschliessung nunmehr Geschäftsführer: Böwer, Simon, Münster, *18.01.1975.
2010-03-17: Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Rudolf-Diesel-Str. 59, 48157 Münster. Nach Änderung des Familiennamens nunmehr Geschäftsführer: Schwingel, Simon, Münster, *18.01.1975.
2010-07-29: Nicht mehr Geschäftsführer: Kühn, Stefan, Münster, *26.11.1975.
2015-08-31: Nicht mehr Geschäftsführer: Schwingel, Simon, Münster, *18.01.1975.
2018-10-18: Änderung zur Geschäftsanschrift: Martin-Luther-King-Weg 8, 48155 Münster.