2013-05-13: Die Gesellschafterversammlung vom 30.04.2013 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1. (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: c+p Verwaltungs-GmbH. Geschäftsführer: Naujoks, Andreas, München, *29.12.1976, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Röhrig, Günter, Elsdorf, *29.07.1950.
2014-08-13: Nicht mehr Geschäftsführer: Naujoks, Andreas, München, *29.12.1976.
2020-04-27: Geschäftsführer: Naujoks, Andreas, Hamburg, *29.12.1976, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Naujoks, Wilfried Peter, Niederkassel, *13.09.1945.