2009-08-19: Die Gesellschafterversammlung vom 06.08.2009 hat die Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Hohenlinden, Landkreis Ebersberg. Geschäftsanschrift: Josef-Neumeier-Straße 10b, 85664 Hohenlinden.
2014-07-08: Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Dr. Schilling-Praetzel, Michael, München, *17.03.1965, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.