2009-07-29: Die Gesellschafterversammlung vom 08.07.2009 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 100.001,00 EUR und die Änderung des § 5 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Postweg 36 a, 81827 München. Neues Stammkapital: 125.001,00 EUR.
2009-12-17: Bestellt: Geschäftsführer: Augustin, Claudia Nicole, München, *01.02.1969, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-06-12: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Kühbachstr. 11, 81543 München. Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Augustin, Claudia Nicole, Au am Inn, *01.02.1969, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-07-11: Die Gesellschafterversammlung vom 11.06.2015 hat die Änderung der §§ 7 , 8 (Gesellschafterbeschlüsse) und 12 (Verfügung über Geschäftsanteile) der Satzung beschlossen.
2015-09-29: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Augustin, Claudia Nicole, Au am Inn, *01.02.1969.
2016-05-31: Die Gesellschafterversammlung vom 12.05.2016 hat die Satzung neu gefasst. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Böck, Thomas, München, *27.07.1981; Elxnat, Alexander, Ingolstadt, *31.07.1975; Ploner, Adrian, München, *15.10.1985.
2017-02-17: Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Bulach, Hans, München, *02.06.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-03-06: Bestellt: Geschäftsführer: Böck, Thomas, München, *27.07.1981; Elxnat, Alexander, Ingolstadt, *31.07.1975; Ploner, Adrian, München, *15.10.1985, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Böck, Thomas, München, *27.07.1981; Elxnat, Alexander, Ingolstadt, *31.07.1975; Ploner, Adrian, München, *15.10.1985.