2007-04-30: Geschäftsführer: Mächtel, Christian, Baden-Baden, *12.06.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Kurz, Pia, geb. Schwinn, Baden-Baden, *24.03.1967.
2010-11-26: Die Gesellschafterversammlung vom 12.11.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr) beschlossen. Firma geändert; nun: celltrade 24 GmbH. Bestellt als Geschäftsführer: Schmager, Tommy, Achern, *12.05.1983, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.