2005-09-29: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Tilp, Katja, Lauter, *18.01.1978.
2007-07-25: Die Gesellschafterversammlung vom 12.07.2007 hat die Änderung des § 11 (Verfügung über Geschäftsanteile) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Bestellt: Geschäftsführer: Repp, Alexandra, Schwarzenberg, *23.01.1955; Tilp, Katja, Schwarzenberg OT Bermsgrün, *18.01.1978, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Geschäftsführer: Straka, Sieghart Rudolf Walter, Berlin, *28.05.1953, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Repp, Alexandra, Schwarzenberg, *23.01.1955; Tilp, Katja, Lauter, *18.01.1978.
2009-05-20: Name geändert: Geschäftsführer: Lange, Katja, Schwarzenberg OT Pöhla, *18.01.1978, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-08-14: Bestellt: Geschäftsführer: Repp, Ann-Kristin, Schwarzenberg OT Grünstädtel, *19.08.1988, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.