2009-04-14: Geschäftsanschrift: Wasserstr. 223, 44799 Bochum. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Graf, Stefan, Dortmund, *22.07.1960.
2014-05-07: Bestellt als Geschäftsführer: Zimmermann, Patrick, Düsseldorf, *20.09.1976, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-05-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Noll, Bernd, Lüdenscheid, *10.03.1951. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kammer, Katja, Bochum, *20.02.1972.
2020-07-22: Nicht mehr Geschäftsführer: Kirchhoff, Roger, Lüdenscheid, *27.10.1958.
2020-11-04: Bestellt als Geschäftsführer: Meinen, Holger, Fröndenberg, *03.02.1978, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.