2011-11-16: Die Gesellschafterversammlung vom 27.10.2011 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) und 3 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. Neue Firma: consilitec GmbH. Neuer Unternehmensgegenstand: Durchführen von Schulungen im CAD Bereich, sowie Beratungen und Betreuungen jeglicher Art, Ausüben von Planungstätigkeiten im technischen Bereich. Weiter Handel mit Waren im Hard- und Softwarebereich, sowie die Erstellung und Betreuung von Internetauftritten und Visualisierung von CAD Modellen.
2019-03-21: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Kistlerhofstraße 172, 81379 München. Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Nairz, Andreas Markus, München, *14.05.1952, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Klotz, Stefan, Gauting, *11.09.1967; Nairz, Thomas, München, *13.08.1986.
2022-06-25: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Nairz, Mathias, München, *22.03.1989. Prokura erloschen: Klotz, Stefan, Gauting, *11.09.1967; Nairz, Thomas, München, *13.08.1986.