2008-05-19: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 23.04.2008. Gegenstand: Erbringung von Dienstleistungen und Beratung von Finanzdienstleistern und die damit im Zusammenhang stehenden Nebentätigkeiten. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Bauer, Jörg, Stuttgart, *13.10.1971; Richter, Frank, Usingen, *08.09.1968, jeweils einzelvertretungsberechtigt.
2009-04-06: Die Gesellschafterversammlung vom 06.03.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Sitz) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Leinfelden-Echterdingen. Geschäftsanschrift: Böblinger Str. 13/4, 70771 Leinfelden-Echterdingen.
2016-03-30: Neue Geschäftsanschrift: Am Eulenberg 19, 70771 Leinfelden-Echterdingen. Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Bauer, Jörg, Leinfelden-Echterdingen, *13.10.1971, einzelvertretungsberechtigt.
2018-01-02: Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Ist nur ein Liquidator bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, vertreten sie gemeinsam. Bestellt als Liquidator: Bauer, Jörg, Leinfelden-Echterdingen, *13.10.1971; Richter, Frank, Usingen, *08.09.1968. Die Gesellschaft ist aufgelöst.