cronos Unternehmensberatung GmbH
Formell
2006-09-26:
Einzelprokura: Michel, Mark, Pulheim, *13.08.1965.
2007-10-01:
Prokura erloschen: Wiegmann, Markus, Petershagen, *15.09.1969.
2008-10-28:
Prokura erloschen: Becker, Tristan, Kapellen-Drusweiler, *06.11.1970; Grempe, Rainer, Düsseldorf, *22.12.1953; Michel, Mark, Pulheim, *13.08.1965; Schaper, Jörg, Münster, *20.07.1970. Einzelprokura: Clasen, André, Dormagen, *14.09.1970.
2009-01-13:
Die Gesellschafterversammlung hat am 19.11.2008 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 435,41 auf EUR 26.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) sowie in § 6 (Gesellschafterversammlungen), § 7 (Aufgaben der Gesellschafterversammlung) und § 9 (Jahresabschluss, Lagebericht, Ergebnisverwendung) zu ändern. Die bisherigen §§ 7 und 14 sind aufgehoben worden. Geschäftsanschrift: Weseler Straße 539, 48163 Münster. 26.000,00 EUR.
2009-01-29:
Die Gesellschafterversammlung hat am 19.11.2008 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 435,41 auf EUR 26.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) sowie in § 6 (Gesellschafterversammlungen), § 7 (Aufgaben der Gesellschafterversammlung) und § 9 (Jahresabschluss, Lagebericht, Ergebnisverwendung) zu ändern. Die bisherigen §§ 7 und 14 sind aufgehoben worden. Geschäftsanschrift: Weseler Straße 539, 48163 Münster. 26.000,00 EUR.
2009-07-01:
nach Änderung des Wohnortes Geschäftsführer: Dr. Bauermann, Ralf, Senden, *15.02.1957; Krüger, Marcus, Altenberge, *21.03.1971, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Dr. Cramer, Joachim, Herne, *05.04.1963.
2010-02-24:
Prokura erloschen: Dr. Cramer, Joachim, Herne, *05.04.1963; Schröder, Carsten, Münster, *22.02.1965.
2010-11-09:
Einzelprokura: Draschner, Matthias, Nordhorn, *27.04.1971. Prokura erloschen: Clasen, André, Dormagen, *14.09.1970; Schüler, Margrit, Köln, *09.03.1957.
2011-01-04:
Prokura erloschen: Vanheiden, Michael, Emsdetten, *13.05.1967.
2011-11-17:
Einzelprokura: Stock, Peter, München, *28.12.1967.
2013-04-02:
Bestellt zum Geschäftsführer: Vogel, Bernd, Sinsheim, *05.12.1966, einzelvertretungsberechtigt.
2013-08-01:
Nicht mehr Geschäftsführer: Krüger, Marcus, Altenberge, *21.03.1971; Möller, Eva-Maria, Havixbeck, *04.02.1967; Vogel, Bernd, Münster, *05.12.1966. Prokura erloschen: Draschner, Matthias, Nordhorn, *27.04.1971; Kehrl, Jan Matthias, Greven, *26.04.1958. Einzelprokura: Becker, Tristan, Kapellen-Drusweiler, *06.11.1970; Dr. Cramer, Joachim, Herne, *05.04.1963; Elsterkamp, Michael, Herdecke, *12.11.1967; Gehlhaar, Jörg, Grünberg, *09.04.1969; Johne, Rainer, Schwetzingen, *22.03.1965; Krüger, Marcus, Altenberge, *21.03.1971; Landgraf, Sebastian, Rostock, *05.10.1973; Michel, Mark, Pulheim, *13.08.1965; Mierzowski, Stefan, Elchesheim-Illingen, *18.01.1966; Möller, Eva-Maria, Havixbeck, *04.02.1967; Nünning, Andreas, Münster, *02.04.1964; Vogel, Bernd, Sinsheim, *05.12.1966.
2013-11-07:
Prokura erloschen: Vogel, Bernd, Sinsheim, *05.12.1966.
2014-10-21:
Prokura erloschen: Michel, Mark, Pulheim, *13.08.1965.
2015-07-03:
Einzelprokura: Kleier, Guido, Holthausen, *04.05.1969.
2016-08-16:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 10.08.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 10.08.2016 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 10.08.2016 mit der smart utility consulting GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 127720 B) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2016-12-19:
Nunmehr nach Änderung Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Landgraf, Sebastian, Senden, *05.10.1973.
2017-08-15:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.07.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 28.07.2017 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 28.07.2017 mit der coneco consulting gmbh mit Sitz in Walldorf verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2017-12-04:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Am Mittelhafen 14, 48155 Münster. Prokura erloschen: Nünning, Andreas, Münster, *02.04.1964.
2018-01-04:
Bestellt zum Geschäftsführer: Krüger, Marcus, Altenberge, *21.03.1971, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Krüger, Marcus, Altenberge, *21.03.1971.
2018-09-10:
Einzelprokura: Kleier, Holger, Rheine, *11.05.1973.
2019-10-28:
Prokura erloschen: Mierzowski, Stefan, Elchesheim-Illingen, *18.01.1966.
2020-05-11:
Einzelprokura: Maus, Manuel, Velen-Ramsdorf, *06.01.1981.
2020-08-17:
Einzelprokura: Scholz, Heiko, Schönberg, *01.08.1968.