2006-08-31: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 15.06.2006. Gegenstand des Unternehmens: Werbung, Marketing und Betrieb von Kundenberatungszentren/Call Centern. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Jeder Geschäftsführer vertritt einzeln. Geschäftsführer: Barthen, Frank, Dresden, *27.10.1963; Buder, Marlen, Waldbardau, *11.01.1978, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-09-20: Die Gesellschafterversammlung vom 20.08.2012 hat die Änderung des § 3 (Gegenstand des Unternehmens) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neuer Gegenstand: Werbung, Marketing, Betrieb von Kundenberatungszentren/ Call Centern, Unternehmens- und Marketingberatung mit Ausnahme der Rechts- und Steuerberatung.
2016-11-23: Die Gesellschafterversammlung vom 23.08.2016 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 16.810,00 EUR auf 41.810,00 EUR und die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen; insbesondere wurde geändert § 4 . Geschäftsanschrift: Messering 8 c, 01067 Dresden. Neues Stammkapital: 41.810,00 EUR. Bestellt: Geschäftsführer: Kunstmann, Philipp, Dresden, *31.08.1983, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Wohnort geändert, nun: Geschäftsführer: Barthen, Frank, Dresden, *27.10.1963, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-11-30: Wohnort geändert, nun: Geschäftsführer: Buder, Marlen, Dresden, *11.01.1978, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-08-03: Die Gesellschafterversammlung vom 01.08.2018 hat die Änderung des § 9 des Gesellschaftsvertrages beschlossen.