2016-10-24: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 19.10.2016. Geschäftsanschrift: Försterweg 3, 66706 Perl-Nennig. Gegenstand: Der Handel mit Elektroartikeln sowie EDV-Dienstleistungen. Stammkapital: 4.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer: Breckler, Sven, Kayl / Luxemburg, *06.01.1984, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-11-04: Gesellschaftsvertrag vom 19.08.2016.
2019-05-15: Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Liquidatoren gemeinsam vertreten. Nicht mehr Geschäftsführer, nun: Liquidator: Breckler, Sven, Kayl / Luxemburg, *06.01.1984, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Gesellschafterversammlung vom 04.12.2018 hat die Auflösung der Gesellschaft beschlossen.
2021-08-17: Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft ist gelöscht.