2019-02-12: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 25.01.2019. Geschäftsanschrift: Akilindastraße 36, 82166 Gräfelfing. Gegenstand des Unternehmens: Erwerb von Grundstücken und Immobilien in Deutschland sowie deren Verwaltung, Vermietung, Entwicklung und Veräußerung sowie sonstige Verwertung. Der Erwerb der Immobilien kann unmittelbar oder mittelbar erfolgen. Die Gesellschaft betreibt keine Geschäfte, die der staatlichen Genehmigung bedürfen, insbesondere keine Geschäfte, die unter § 1 KWG oder § 34c GewO fallen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Wojtalewicz, Frank, Wiesbaden, *20.12.1962, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Settelmayer, Thomas, Essen, *29.07.1955.
2019-11-19: Prokura erloschen: Settelmayer, Thomas, Essen, *29.07.1955. Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Schott, Dominik, Frankfurt a.Main, *31.10.1983.
2020-01-11: Die Gesellschafterversammlung vom 11.12.2019 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 275.000,00 EUR und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 300.000,00 EUR.