2017-06-26: Firma: d.i.i. Berlin GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Reinhardtstraße 7, 10117 Berlin; Gegenstand: Der An- und Verkauf von Grundbesitz, die Errichtung, die Vermittlung und der Vertrieb von Wohn- und Geschäftsgebäuden sowie sämtliche, damit zusammenhängenden Tätigkeiten, soweit sie von § 34 c GewO erfasst sind. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: 1.
Bleier, Susan, *27.05.1975, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 2.
Wojtalewicz, Frank, *20.12.1962, Wiesbaden; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; War Geschäftsführer: 3.
Hertach, Sascha, *02.05.1970, Wiesbaden; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 04.03.2015
zuletzt geändert durch Beschluss vom 24.04.2015
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.04.2017 ist der Sitz der Gesellschaft von Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 28316) nach Berlin verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Sitz). Bemerkung: Tag der ersten Eintragung: 27.04.2015
2020-06-24: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Bleier, Susan
2020-11-23: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Wojtalewicz, Frank; Geschäftsführer: 4.
Altomari, Marco Pasquale, *21.06.1984, Wachendorf/ Cadolzburg; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen