2014-05-23: Änderung der Geschäftsanschrift: Werner-von-Siemens-Straße 4, 72202 Nagold.
2016-10-17: Nicht mehr Geschäftsführer: Schnüpke, Markus, Ostbevern, *12.12.1967.
2020-08-13: Bestellt als Geschäftsführer: Brendgen, Sebastian, Kleve, *26.05.1984; Pannenbäcker, Ingo, Stuttgart, *15.03.1973, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Wirtz, Franz-Peter, Bedburg-Hau, *29.08.1962.