2008-08-05: Die Gesellschafterversammlung hat am 26.09.2006 beschlossen, das Stammkapital (DEM 120.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 61.355,02 um EUR 36.355,02 auf EUR 25.000,00 herabzusetzen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 entsprechend sowie weiter in den §§ 8 (Stimmrecht) und 12 (Abfindung) zu ändern.
2017-03-24: Nicht mehr Geschäftsführer: Poppel, Hannelore, Dipl.-Designerin, Düsseldorf.
2017-07-27: Die Gesellschafterversammlung vom 18.07.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrags in § 11 und § 6 (Verfügung über Geschäftsanteile) beschlossen.