2018-05-26: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 02.05.2018. Geschäftsanschrift: Schloßstraße 19, 82031 Grünwald. Gegenstand des Unternehmens: Vertrieb, Verkauf, Import und Export von Konsumgütern, insbesondere im Bereich des Brandschutzes, wie beispielsweise Feuerlöscher und Zubehör, sowie entsprechende Beratung. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Jeder Geschäftsführer vertritt einzeln. Geschäftsführer: Koth, Gernot, Salzhemmendorf, *23.10.1976, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-05-22: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Koth, Gernot, Salzhemmendorf, *23.10.1976. Bestellt: Geschäftsführer: Fleischer, Dustin, Lamspringe, *14.11.1990, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-07-31: Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Krings, Dustin, Lamspringe, *14.11.1990, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.