2017-01-23: Die Gesellschafterversammlung vom 18.01.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 beschlossen. Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen eingetragen als Geschäftsanschrift: Industriestr. 39, 63607 Wächtersbach. Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Campanico, José Manuel, Linsengericht, *20.04.1953, einzelvertretungsberechtigt.
2018-04-26: Berichtigung von Amts wegen zur Geschäftsanschrift: Industriestr. 38, 63607 Wächtersbach.
2019-04-01: Die Gesellschafterversammlung vom 25.03.2019 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 967,47 EUR und die entsprechenden Änderungen des Gesellschaftsvertrages in § 3 und § 7 (Gesellschafterbeschlüsse) beschlossen. Zudem wurde die Änderung des Gesellschaftsvertrages in §15 (Zahlbarkeit der Einziehungsvergütung in Raten, Sicherheitsleistung) beschlossen. Neues Stammkapital: 93.000,00 EUR. Einzelprokura: Campanico, Marc, Linsengericht, *27.08.1988.
2021-12-29: Nicht mehr Geschäftsführer: Campanico, José Manuel, Linsengericht, *20.04.1953. Bestellt als Geschäftsführer: Campanico, Marc, Linsengericht, *27.08.1988, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Campanico, Marc, Linsengericht, *27.08.1988. Einzelprokura: Campanico, José Manuel, Linsengericht, *20.04.1953.