2006-05-30: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schiffhauer, Mark, Frankfurt am Main, *07.08.1972.
2010-09-06: Geschäftsanschrift: Wiesenau 1, 60323 Frankfurt am Main. Prokura erloschen: Schiffhauer, Mark, Frankfurt am Main, *07.08.1972. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Pickenhan, Katrin, Frankfurt am Main, *24.07.1965.
2012-10-15: Die Gesellschafterversammlung vom 13.09.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma und Sitz), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 25.000,00 EUR beschlossen. Neue Firma: Maleki Communications Group GmbH. Geschäftsanschrift: Wiesenau 1, 60323 Frankfurt am Main. Neuer Gegenstand: Kanalübergreifende Erstellung und Verbreitung von berufs-, branchen- und unternehmensrelevanten Informationen für die Wirtschaftsfelder Finanzen, Banken und Versicherungen durch: a) Die Organisation und Durchführung von Informationsveranstaltungen wie Seminare, Kongresse, Messen und Road Shows zu finanz-, wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Themen. b) Fachmedienangebote in digitaler oder gedruckter Form. c) Die Erstellung, Organisation und Durchführung von Medien-, Kommunikations-, Leadgenerierung- und Beratungslösungen zur Marktqualifizierung der auftraggebenden und Medien nutzenden Wirtschaft, Politik und Verwaltung. Neues Stammkapital: 50.000,00 EUR. Personenbezogene Daten berichtigt, nun: Geschäftsführer: Dr. Maleki, Nader, Hofheim am Taunus, *18.11.1947, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-11-19: Die Gesellschafterversammlung vom 26.10.2012 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Kanalübergreifende Erstellung und Verbreitung von berufs-, branchen- und unternehmensrelevanten Informationen für die Wirtschaftsfelder Finanzen, Banken und Versicherungen durch 1. Die Organisation und Durchführung von Informationsveranstaltungen wie Seminare, Kongresse, Messen und Road Shows zu finanz-, wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Themen. 2. Fachmedienangebote in digitaler oder gedruckter Form. 3. Die Erstellung, Organisation und Durchführung von Medien-, Kommunikations-, Leadgenerierung- und Beratungslösungen zur Marktqualifizierung der Auftrag gebenden und Medien nutzenden Wirtschaft, Politik und Verwaltung.
2013-03-22: Bestellt als Geschäftsführer: Reimers, Sönke, Frankfurt am Main, *28.10.1963, einzelvertretungsberechtigt.
2015-06-26: Die Gesellschafterversammlung vom 20.05.2015 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung in § 3 und mit ihm die Erhöhung des Stammkapitals um 350.000,00 EUR beschlossen. Neues Stammkapital: 400.000,00 EUR. Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat.
2015-07-20: Bestellt als Geschäftsführer: Scholz, Andreas Georg, Frankfurt am Main, *24.11.1969.
2015-08-06: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2017-09-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Maleki, Nader, Hofheim am Taunus, *18.11.1947. Geändert, nun: Geschäftsführer: Reimers, Sönke, Frankfurt am Main, *28.10.1963.
2017-09-06: Die Gesellschafterversammlung vom 28.08.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 beschlossen. Neue Firma: dfv Maleki Group GmbH. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Wiesenau 21, 60323 Frankfurt am Main.
2017-09-15: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Wiesenau 1, 60323 Frankfurt am Main.
2018-01-09: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Hoffmann, Sven, Hainburg, *26.04.1975.
2018-05-24: Die Gesellschafterversammlung vom 14.05.2018 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 beschlossen. Neue Firma: dfv Euro Finance Group GmbH.
2020-01-08: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2020-12-23: Die Gesellschafterversammlung vom 15.12.2020 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung in § 2 beschlossen. Neuer Gegenstand: Die kanalübergreifende Erstellung und Verbreitung von berufs-, branchen- und unternehmensrelevanten Informationen für die Wirtschaftsfelder Finanzen, Banken und Versicherungen durch a. die Organisation und Durchführung von Informationsveranstaltungen wie Seminare, Kongresse, Messen und Roadshows zu finanz-, wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Themen; b. Fachmedienangebote in digitaler und gedruckter Form; und c. die Erstellung, Organisation und Durchführung von Medien-, Kommunikations-, Leadgenerierung- und Beratungslösungen zur Marktqualifizierung der Auftrag gebenden und Medien nutzenden Wirtschaft, Politik und Verwaltung.
2021-05-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Hoffmann, Sven, Hainburg, *26.04.1975. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Buchholz, Meike, Frankfurt am Main, *17.07.1992. Prokura geändert bei: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Pickenhan, Katrin, Frankfurt am Main, *24.07.1965.