2005-12-30: Prokura: Nicht mehr Prokurist:; 1. Mende, Adelheid, geb. Warda Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.11.2005 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 6 (Gesellschafterversammlung)..
2019-11-12: Geschäftsführer: 3.
Thakur, Nicole Mina, *14.06.1972, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Thakur, Sudhir Kumar; Prokura: 2.
Jonas, Christina Birgit, *12.04.1960, Fredersdorf-Vogelsdorf; Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen