2007-08-27: Nicht mehr Vorstand: Rieken, Georg, Feucht, *26.11.1954.
2009-11-23: Geschäftsanschrift: Liebknechtstr. 33, 70565 Stuttgart. Nicht mehr Vorstand: Dieterich, Stephan, Haimhausen, *23.09.1966.Die Gesellschaft hat am 19.11.2009 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2014-01-16: Die Gesellschaft hat am 16.01.2014 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2017-06-28: Neue Geschäftsanschrift: Stockholmer Platz 1, 70173 Stuttgart. Die Gesellschaft hat am 27.06.2017 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2021-05-31: Die Gesellschaft hat am 28.05.2021 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.