2012-08-07: Die Gesellschafterversammlung vom 23.07.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital), § 9 (Gesellschafterbeschlüsse) und in § 16 (Bekanntmachungen) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag unter Umstellung auf Euro um 435,41 EUR auf 26.000,00 EUR erhöht.
2012-08-07: Die Gesellschafterversammlung vom 23.07.2012 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Änderung der Geschäftsanschrift: Kalköfe 3, 73479 Ellwangen Jagst. Bestellt als Geschäftsführer: Eiberger, Joachim, Ellwangen Jagst, *30.06.1965, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Haag, Horst, Satteldorf, *21.11.1962.