2008-04-14: Die Gesellschafterversammlung vom 28.03.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) und § 17 Ziff. 2 (Bekanntmachungen) beschlossen. Nicht mehr Geschäftsführer: Gugel, Bertram, Sonnenbühl, *25.09.1981.
2014-12-10: Die Gesellschafterversammlung vom 05.12.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziff. 2 (Sitz) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Metzingen. Neue Geschäftsanschrift: Schwöllbogen 5, 72555 Metzingen. Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert bei Geschäftsführer: Haußmann, Daniel, Reutlingen, *07.05.1982, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.