2014-05-16: Firma: dieGesundheitsimmobilie dGhi GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Hamburger Straße 28 B, 13591 Berlin; Gegenstand: Das interdisziplinäre Immobilien- und Prozessmanagement für Gesundheitsimmobilien. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: 1.
Büsse-Krienitz, Cathrin, *22.05.1967, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 02.05.2014
2015-04-14: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Büsse-Krienitz, Cathrin; Geschäftsführer: 2.
Krienitz, Björn, *11.03.1963, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: 1.
Büsse-Krienitz, Cathrin, *22.05.1967, Berlin; Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2017-11-24: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Büsse-Krienitz, Cathrin
2019-09-25: Prokura: 2.
Radtke, Franziska, *11.12.1978, Neuenhagen; Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2021-11-24: Prokura: 3.
Künstler, Christin, *28.10.1984, Mönchengladbach; Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen